Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Inger Buchholtz Kofoed | 06.02.2006 | |
Jens Erik Kofoed | 06.02.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jens Erik Kofoed | 02.06.2006 | 31.12.2019 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Inger Buchholtz Kofoed | 02.06.2006 | 06.07.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |