Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Verdisvej 8, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 fjernes Direktion: Ruth Ligaard Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 fjernes Navne: BL EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Stiftere: HANS BALLE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-04-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-02 tilføjes Vedtægter: 2010-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-20)
Den 2007-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Verdisvej 8, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Avnvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-06 tilføjes Direktion: Ruth Ligaard Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-06 fjernes Direktion: Hans Balle Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-20)
Den 2006-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avnvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-27 tilføjes Direktion: Hans Balle Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Navne: BL EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Stiftere: HANS BALLE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)