Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 27, 2., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 fjernes Direktion: Martin Dahlgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 fjernes Navne: DAHLGAARD GRUPPEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Stiftere: Martin Dahlgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-30 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2006-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 27, 2., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-07 tilføjes Direktion: Martin Dahlgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Navne: DAHLGAARD GRUPPEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2006-02-07 tilføjes Stiftere: Martin Dahlgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Vedtægter: 2006-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)