Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 54, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-15 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Legale ejere: Noer ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Navne: NOERBERG ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Reelle ejere: David Noer (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Stiftere: David Noer (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-02-23 sletter virksomheden Ejerskaber: følgeskab.nu ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2019-07-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-09 fjernes Direktion: David Noer (direktion) (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 54, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2015-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermodsvej 18, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermodsvej 18, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2013-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 16, 1. 2., 8930 Randers NØ (offentliggjort 2008-07-24)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-01 tilføjes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-18 tilføjes Legale ejere: Noer ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2011-05-18 tilføjes Reelle ejere: David Noer (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-24 fjernes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2009-05-19 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2009-05-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-05-19 tilføjes Navne: NOERBERG ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2009-05-18 fjernes Navne: MATINO HOLDING ApS (offentliggjort 2006-02-06)
Den 2009-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2009-05-19 tilføjes Vedtægter: 2009-05-19 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2008-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 16, 1. 2., 8930 Randers NØ (offentliggjort 2008-07-24)
Den 2008-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Molsgade 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-15 tilføjes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molsgade 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2006-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 40, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 40, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-15 tilføjes Direktion: David Noer (direktion) (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2006-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-15 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-01-15 tilføjes Navne: MATINO HOLDING ApS (offentliggjort 2006-02-06)
Den 2006-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-01-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-15 tilføjes Stiftere: David Noer (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-22)