Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 41, 4. 401., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Direktion: Per Bakmand Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-12 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Legale ejere: Per Bakmand Sørensen (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Navne: BAKMAND SØRENSEN HACAFRØ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Reelle ejere: Per Bakmand Sørensen (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Stiftere: Per Bakmand Sørensen (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2021-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 41, 4. 401., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2021-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 16, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 16, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 16, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2014-11-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2014-11-27 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-06 tilføjes Reelle ejere: Per Bakmand Sørensen (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 16, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2005-12-12 tilføjes Direktion: Per Bakmand Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i værdipapirer, herunder i rådgivende ingeniørvirksomheder, samt rådgivning og konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-12 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Legale ejere: Per Bakmand Sørensen (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Navne: BAKMAND SØRENSEN HACAFRØ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2005-12-12 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Stiftere: Per Bakmand Sørensen (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Vedtægter: 2005-12-12 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2005-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-12)