Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2006-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FAIRGAME ApS. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjerting Strandvej 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjerting Strandvej 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Reelle ejere: Carsten Ilskov Frandsen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-03 tilføjes Legale ejere: Carsten Ilskov Frandsen (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: K/M REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Revisor: K/M REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjerting Strandvej 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2006-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Direktion: Carsten Ilskov Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 tilføjes Navne: FRANDSEN HOLDING ESBJERG ApS (offentliggjort 2006-03-30)
Den 2006-03-29 fjernes Navne: VICH 8655 ApS (offentliggjort 2006-02-06)
Den 2006-03-30 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 tilføjes Vedtægter: 2006-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: VICH 8655 ApS (offentliggjort 2006-02-06)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-06)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)