Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarksvej 14, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-04 fjernes Navne: SCAN BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Stiftere: Ole Holm-Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-26 fjernes Direktion: Ole Holm-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2006-02-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarksvej 14, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarksvej 14, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-09 tilføjes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 fjernes Revisor: KOMPAS REVISION APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarksvej 14, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-03 tilføjes Direktion: Ole Holm-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, handel, udlejning, service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2006-02-17)
Den 2006-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Navne: SCAN BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Revisor: KOMPAS REVISION APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Stiftere: Ole Holm-Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Vedtægter: 2006-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)