Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Neerdal | 07.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Erik Kjærgaard Jensen | 10.08.2016 | 07.12.2022 | direktør |
Jan Neerdal | 31.12.2015 | 10.08.2016 | direktør |
Kaj Erik Kjærgaard Jensen | 20.11.2009 | 31.12.2015 | direktør |
Bo Kjærgaard Jensen | 31.01.2006 | 20.11.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Kjærgaard Jensen | 31.01.2006 | 07.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dan Kjærgaard Jensen | 31.01.2006 | 07.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mona Elisabeth Jensen | 31.01.2006 | 07.12.2022 | formand |