Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 64, 3460 Birkerød (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Legale ejere: Preben Østergaard Jensen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Navne: PRIBCO HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Reelle ejere: Preben Østergaard Jensen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Stiftere: Preben Østergaard Jensen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MTL-Coach ApS. (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2022-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2022-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-12 fjernes Direktion: Preben Østergaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-02 tilføjes Direktion: Birgit Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2018-08-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2018-08-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-27 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer, herunder at eje kapitalandele og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2009-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2009-12-28 tilføjes Vedtægter: 2009-12-28 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 64, 3460 Birkerød (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 64, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 64, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-31 tilføjes Direktion: Preben Østergaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2006-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Navne: PRIBCO HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Reelle ejere: Preben Østergaard Jensen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-31 tilføjes Stiftere: Preben Østergaard Jensen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2006-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2006-01-30 tilføjes Legale ejere: Preben Østergaard Jensen (offentliggjort 2024-01-25)