Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2006-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOTRANS. KOLDING A/S. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2017-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ATK EJENDOM ApS. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2022-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUTOTRANS. KOLDING A/S. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-08-31 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-08-31 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 fjernes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 58, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-19 tilføjes Direktion: Claus Schønwandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Legale ejere: Claus Schønwandt (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2006-01-19 tilføjes Navne: SCHØNWANDT-HOLDING ApS (offentliggjort 2006-02-01)
Den 2006-01-19 tilføjes Reelle ejere: Claus Schønwandt (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2006-01-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2006-01-19 tilføjes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Stiftere: Claus Schønwandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Vedtægter: 2006-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-01)
Den 2006-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)