Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Turbinevej 7, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Bestyrelse: Birgitte Othel-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Direktion: Erik Othel-Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-04 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Erik Othel-Jacobsen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Navne: OTHEL-JACOBSEN A/S (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Erik Othel-Jacobsen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: PNN MEDICAL A/S. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: BALANCAIR ApS. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: BALANCAIR ApS. (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BALANCAIR ApS. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: BALANCAIR ApS. (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-25 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-01-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Navne: OTHEL-JACOBSEN A/S (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-01-24 fjernes Navne: ERIK OTHEL-JACOBSEN A/S (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Navne: ERIK OTHEL-JACOBSEN A/S (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-20 fjernes Navne: ERIK OTHEL-JACOBSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-01-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-04 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-01-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Othel-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-12-06 tilføjes Direktion: Erik Othel-Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i associerede virksomheder, udføre konsulentopgaver mv. og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-12-06 tilføjes Vedtægter: 2015-12-06 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 fjernes Bestyrelse: Børge Aksel Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 fjernes Direktion: Erik Othel-Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 fjernes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2012-10-21 tilføjes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2012-10-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Turbinevej 7, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Bestyrelse: Børge Aksel Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2006-01-26 tilføjes Direktion: Erik Othel-Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2006-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2006-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Legale ejere: Erik Othel-Jacobsen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Navne: ERIK OTHEL-JACOBSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2006-01-26 tilføjes Reelle ejere: Erik Othel-Jacobsen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2006-01-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2006-01-26 tilføjes Vedtægter: 2006-01-26 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2006-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-11)