Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Heisesgade 39, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: Gudrun Høy (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Navne: GLOBAL CONSULT ApS (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Stiftere: Gudrun Høy (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 fjernes Direktion: Gudrun Høy (direktion) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heisesgade 39, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2009-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 72, 1437 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 72, 1437 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-30 tilføjes Direktion: Gudrun Høy (direktion) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2006-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed enten direkte eller indirekte gennem kapitalandele (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Legale ejere: Gudrun Høy (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Navne: GLOBAL CONSULT ApS (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-30 tilføjes Stiftere: Gudrun Høy (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2006-01-30 tilføjes Vedtægter: 2006-01-30 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2006-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-21)