Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-03-10)
Den 2007-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Vedtægter: 2007-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålegårdsvænget 41, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Anne Birgitte Lundholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-03-10)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Anne Birgitte Lundholt (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: ABL ApS (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2006-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Birgitte Lundholt (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: Anne Birgitte Lundholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)