Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KUNTKES HOLDING ApS (CVR 15510439) | NORMAL | 29.06.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kuntkes Group ApS (CVR 24984184) | 01.01.2006 | 29.06.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Dark Hill ApS (CVR 36955252) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.01.2019 | 14.04.2021 | 100,00% | 100,00% |