Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Wolder Jensen | 24.06.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Hansen | 07.12.2009 | 24.06.2021 | adm. dir |
René Wolder Jensen | 27.01.2006 | 23.06.2021 | direktør |
Marc Toft van Vliet | 27.01.2006 | 07.12.2009 | adm. dir |
Christian Gregersen | 27.01.2006 | 31.01.2007 | direktør |