Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Sølvkjær Nielsen | 27.01.2006 | 03.10.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bodil Marie Sølvkjær | 02.10.2007 | 06.12.2011 | bestyrelse |
Gert Nielsen | 27.01.2006 | 06.12.2011 | bestyrelse |
Tina Sølvkjær Nielsen | 27.01.2006 | 06.12.2011 | bestyrelse |
Jan Niels Christian Olsen | 27.01.2006 | 02.10.2007 | bestyrelse |