Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellebyvej 3, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-06 fjernes Direktion: Allan Bernhard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-06 fjernes Navne: A. BERNHARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Stiftere: Allan Bernhard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebyvej 3, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskenes Kvarter 39, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder samt udøre investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-10 tilføjes Vedtægter: 2007-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskenes Kvarter 39, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Direktion: Allan Bernhard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Navne: A. BERNHARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Stiftere: Allan Bernhard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)