Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortvadvej 6, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-15 fjernes Bestyrelse: Jens Mikael Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Direktion: Hans Mikael Fjelstrup Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-15 fjernes Navne: HJORTVAD MASKINSTATION OG ENTREPRENØR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Stiftere: LIGREMA III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2006-05-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortvadvej 6, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortvadvej 6, 1., 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortvadvej 6, 1., 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortvadvej 6, 1., 6760 Ribe (offentliggjort 2006-05-05)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortvadvej 6, 1., 6760 Ribe (offentliggjort 2006-05-05)
Den 2006-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Mikael Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Direktion: Hans Mikael Fjelstrup Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 fjernes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive maskinstation og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Navne: HJORTVAD MASKINSTATION OG ENTREPRENØR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-11 fjernes Navne: DKB 1156 ApS (offentliggjort 2006-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Vedtægter: 2006-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-14)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2006-05-15)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-30 tilføjes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Navne: DKB 1156 ApS (offentliggjort 2006-02-14)
Den 2005-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Stiftere: LIGREMA III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-14)
Den 2005-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)