Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CWC BIOFUELS ApS. (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: CWC BIOFUELS ApS. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnebakken 1, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-18 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Legale ejere: Dan Kirkov Riise (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Navne: DAN RIISE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Stiftere: Dan Kirkov Riise (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-02-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-20 fjernes Direktion: Dan Kirkov Riise (direktion) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnebakken 1, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2014-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelbakken 29, 3460 Birkerød (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelbakken 29, 3460 Birkerød (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2011-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 34, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 34, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 34, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 34, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-18 tilføjes Direktion: Dan Kirkov Riise (direktion) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2006-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde aktier/anparter, drive finansiel virksomhed samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-18 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Legale ejere: Dan Kirkov Riise (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Navne: DAN RIISE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-18 tilføjes Stiftere: Dan Kirkov Riise (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2006-01-18 tilføjes Vedtægter: 2006-01-18 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2006-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-24)