Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Formål | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kocksvej 5, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Biltris Gade 23, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 tilføjes Navne: Almen praktiserende læge Bettina Gregersen ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-11 fjernes Navne: LÆGE BETTINA GREGERSEN ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 tilføjes Vedtægter: 2022-01-12 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2006-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lægerne i Osted, alment praktiserende læger ApS. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2015-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Møllegårdsvej 1, Osted ApS. (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Møllegårdsvej 1, Osted ApS. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lægerne i Osted, alment praktiserende læger ApS. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Biltris Gade 23, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevænget 4, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive lægevikarvirksomhed og virksomhed der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-21 tilføjes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-21 tilføjes Navne: LÆGE BETTINA GREGERSEN ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-08-20 fjernes Navne: LÆGE BETTINA GREGERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-21 tilføjes Vedtægter: 2020-08-21 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevænget 4, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingstedet 8, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bet.gregersen@gmail.com (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: gregersen@dadlnet.dk (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-22 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-03-21 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-03-21 fjernes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-04-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingstedet 8, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingstedet 8, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-03-29 tilføjes Legale ejere: Bettina Gregersen (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2006-03-29 tilføjes Reelle ejere: Bettina Gregersen (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2006-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingstedet 8, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Direktion: Bettina Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-24 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje anparter i alment lægeselskab. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2006-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: gregersen@dadlnet.dk (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Navne: LÆGE BETTINA GREGERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2006-02-23 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4745 (offentliggjort 2006-01-25)
Den 2006-02-24 tilføjes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-24 tilføjes Vedtægter: 2006-02-24 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2006-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-20 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-20 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-01-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-04-26)
Den 2006-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-01-20 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4745 (offentliggjort 2006-01-25)
Den 2006-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-01-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-01-20 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-25)
Den 2006-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)