Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Brag | 16.01.2019 | formand |
Michael Kaa Andersen | 16.01.2019 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Kaa Andersen | 13.04.2018 | 15.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Wedell-Neergaard | 25.05.2009 | 16.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kaa Andersen | 25.05.2009 | 12.04.2018 | formand |
Jens Jørgen Damberg | 25.05.2009 | 25.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Løbger | 25.02.2009 | 16.01.2019 | formand |
Michael Gregersen | 14.05.2008 | 14.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hedegaard Nielsen | 04.06.2007 | 25.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Normann | 04.06.2007 | 14.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Andreasen | 19.01.2006 | 04.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Kim Petersen | 19.01.2006 | 04.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gorm Nielsen | 19.01.2006 | 04.06.2007 | bestyrelsesmedlem |