Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergårdsvej 45, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 fjernes Bestyrelse: Terje Dengerud (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Direktion: Steen Horstmann Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 fjernes Kontaktoplysninger: steen.horstmann@sonnico.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 fjernes Navne: SØNNICO INSTALLATION DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Stiftere: Sønnico Installsjon AS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergårdsvej 45, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2008-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Vedtægter: 2008-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Bestyrelse: Sverre Kjenne (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 fjernes Bestyrelse: Øjvind Solvang (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: steen.horstmann@sonnico.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Bestyrelse: Arild Dimmen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 fjernes Bestyrelse: Didrik Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2007-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-22 tilføjes Navne: SØNNICO INSTALLATION DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 fjernes Navne: SØNNICO INSTALLATION A/S (offentliggjort 2006-02-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Direktion: Steen Horstmann Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Direktion: Martin Vestøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 tilføjes Bestyrelse: Didrik Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Direktion: Martin Vestøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Navne: SØNNICO INSTALLATION A/S (offentliggjort 2006-02-06)
Den 2006-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Stiftere: Sønnico Installsjon AS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)