Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 50, kl., 1415 København K (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Direktion: Jens Peter Zinck Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: peter@zinck.info (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Legale ejere: Jens Peter Zinck Nielsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Navne: ZINCK ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Reelle ejere: Jens Peter Zinck Nielsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Revisor: F. ADOLPH STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Stiftere: Jens Peter Zinck Nielsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-26 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@zinck.info (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-04-25 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@zinck.info (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2006-01-31)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 50, kl., 1415 København K (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hartmannsvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@zinck.info (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hartmannsvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Jens Peter Zinck Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2006-01-31)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Zinck Nielsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: ZINCK ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Zinck Nielsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: F. ADOLPH STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: Jens Peter Zinck Nielsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Vedtægter: 2006-01-01 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-12)