Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 8, 5610 Assens (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2014-01-28 fjernes Direktion: Thomas Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2014-01-28 fjernes Navne: TL HOLDING ASSENS ApS (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2014-01-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Stiftere: Thomas Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 8, 5610 Assens (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 8, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 8, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-20 tilføjes Direktion: Thomas Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber samt foretage investeringer i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Navne: TL HOLDING ASSENS ApS (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2006-01-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Stiftere: Thomas Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Vedtægter: 2006-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2006-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)