Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SIMOTEC ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: TECCO SCANDINAVIA ApS. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2007-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsbjergvej 30, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele af selskaber samt værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Vedtægter: 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsbjergvej 30, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-20 tilføjes Direktion: Johannes Christian Simonsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Legale ejere: Johannes Christian Simonsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2006-01-20 tilføjes Navne: SIMOTEC HOLDING ApS (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2006-01-20 tilføjes Reelle ejere: Johannes Christian Simonsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2006-01-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-01-20 tilføjes Stiftere: Johannes Christian Simonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2006-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)