Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Præsteengen 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-30 fjernes Navne: SUSANNE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 fjernes Revisor: REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 fjernes Stiftere: Susanne Mejer Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-24 fjernes Direktion: Susanne Mejer Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Revisor: REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formålsparagraf er formueadministration efter ledelsens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-02 tilføjes Vedtægter: 2010-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præsteengen 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præsteengen 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-18)
Den 2006-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præsteengen 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-18)
Den 2006-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Risvænget 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risvænget 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Mejer Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: SUSANNE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: Susanne Mejer Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)