Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Frederiksen | 14.10.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Ole Meyer-Zeuthen | 01.01.2006 | 11.03.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Frederiksen | 18.06.2007 | 14.10.2014 | formand |
Søren Ærendal Mikkelsen | 18.06.2007 | 29.02.2012 | bestyrelse |
Carsten Ole Meyer-Zeuthen | 18.06.2007 | 11.03.2009 | bestyrelse |