Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolaj Balle Ladiges | 19.01.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Flindt Nielsen | 02.01.2006 | 23.06.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeff Hornshøj Rasmussen | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hjorth Pedersen | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
David Johannes Eiersted Mc Nally | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ancher Arnsbo | 15.06.2023 | formand |
Nicolaj Balle Ladiges | 23.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Ancher Arnsbo | 27.10.2014 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hjorth Pedersen | 27.10.2014 | 14.06.2023 | formand |
Jesper Flindt Nielsen | 23.11.2011 | 23.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Finn Hother Madsen | 23.11.2011 | 27.10.2014 | formand |