Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carlo Rialff Steen Lorentzen | 01.04.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Steen Lorentzen | 21.01.2008 | 01.04.2009 | direktion |
Per-Henrik Schultz-Jensen | 31.01.2006 | 21.01.2008 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.01.2006 | 31.01.2006 | direktion |