Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 1, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 fjernes Direktion: Peter Edelhart Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 fjernes Navne: ALNO KØKKEN LYNGBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS HARDER STATSAUTORISERET REVISOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Stiftere: WEHE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 1, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Wessels Vej 19, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-28 tilføjes Direktion: Peter Edelhart Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Direktion: Jesper Hessellund Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge køkkener og al anden dermed i forbindelse stående virksomhed, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS HARDER STATSAUTORISERET REVISOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Vedtægter: 2007-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Wessels Vej 19, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-17 tilføjes Direktion: Jesper Hessellund Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2006-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Navne: ALNO KØKKEN LYNGBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Stiftere: WEHE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)