Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2006-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: KÆRSKOVEN ApS. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2017-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Knoldeflodvej 20, 6800 Varde (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-07 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Legale ejere: Svend Dyrvig Jørgensen (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Navne: SDJ HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes ObligatoriskEmail: peter@gammelvind.dk (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Stiftere: Svend Dyrvig Jørgensen (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-04 fjernes Direktion: Steen Kærskov (direktion) (offentliggjort 2017-05-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knoldeflodvej 20, 6800 Varde (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2016-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Knoldeflodvej 20, 6800 Varde (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-05-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes ObligatoriskEmail: peter@gammelvind.dk (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-29 tilføjes Vedtægter: 2015-05-29 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knoldeflodvej 20, 6800 Varde (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2014-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Svends Plads 9, 2. 3., 6800 Varde (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2011-01-25 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-01-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Direktion: Steen Kærskov (direktion) (offentliggjort 2017-05-06)
Den 2011-01-06 fjernes Direktion: Svend Dyrvig Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Svends Plads 9, 2. 3., 6800 Varde (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2010-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Roustvej 87, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roustvej 87, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-07 tilføjes Direktion: Svend Dyrvig Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingselskab og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-07 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Legale ejere: Svend Dyrvig Jørgensen (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Navne: SDJ HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2006-01-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-07 tilføjes Stiftere: Svend Dyrvig Jørgensen (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Vedtægter: 2006-01-07 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2006-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2006-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-07)