Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Thomas Helvig Ludvigsen | 06.01.2006 | 19.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Andersen | 01.02.2017 | 01.05.2023 | formand |
Thomas Vejlgaard | 27.09.2007 | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stig Schmidt Knudsen | 27.09.2007 | 02.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bent Thomas Helvig Ludvigsen | 07.02.2006 | 19.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Dambmann | 07.02.2006 | 27.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jan Helvig | 07.02.2006 | 27.09.2007 | formand |