Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-09-26 fjernes Navne: A/S N. P. J. ØRHOLM (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Mindevej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-10 fjernes Bestyrelse: Inger Maage (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-10 fjernes Direktion: Paul Harald Maage (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-13 tilføjes Vedtægter: 1984-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1943-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mindevej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1943-04-15 tilføjes Bestyrelse: Inger Maage (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1943-04-15 tilføjes Direktion: Paul Harald Maage (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1943-04-15 tilføjes Navne: A/S N. P. J. ØRHOLM (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1943-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1943-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1943-04-15 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1943-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1943-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)