Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bovlund Bjergvej 37, 6535 Branderup J (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2009-12-31 fjernes Interessenter: Peter Terp Schelde, Karl Martin Schelde (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2009-12-31 fjernes Navne: Terpsminde I/S v/Peter og Karl Martin Schelde (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2009-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bovlund Bjergvej 37, 6535 Branderup J (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bovlund Bjergvej 37 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bovlund Bjergvej 37 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Interessenter: Peter Terp Schelde, Karl Martin Schelde (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: Terpsminde I/S v/Peter og Karl Martin Schelde (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-09-21)