Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VENUS & MARS XL, FIELDS ApS. (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2006-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VENUS & MARS XL, RC ApS. (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-03-15 tilføjes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 12, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Direktion: Bente Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Legale ejere: Bente Ebdrup (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2006-01-11 tilføjes Navne: VENUS & MARS XL HOLDING ApS (offentliggjort 2006-01-16)
Den 2006-01-11 tilføjes Reelle ejere: Bente Ebdrup (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2006-01-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-01-11 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Stiftere: Bente Ebdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Vedtægter: 2006-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-16)
Den 2006-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)