Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Olsson | 31.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
William Kanta | 29.11.2019 | 31.01.2022 | adm. dir |
William Kanta | 12.06.2019 | 28.11.2019 | direktør |
Poul Steffensen | 01.05.2014 | 29.11.2019 | adm. dir |
Kenneth Wallin | 02.12.2013 | 01.05.2014 | adm. dir |
Kaj Erik Larsen | 06.01.2012 | 02.12.2013 | adm. dir |
Jesper Korsbæk Jensen | 01.08.2011 | 06.01.2012 | adm. dir |
Søren Krarup | 01.10.2009 | 31.07.2011 | adm. dir |
Jens Hald Mortensen | 23.10.2008 | 01.10.2009 | adm. dir |
Henrik Lars Olsen | 24.09.2008 | 23.10.2008 | adm. dir |
Jan Martin Sørensen | 24.09.2008 | 23.10.2008 | direktør |
Per Boll | 13.05.2008 | 24.09.2008 | direktør |
Flemming Bo Pelby | 01.07.2007 | 13.05.2008 | direktør |
Johnny Guldager | 14.09.2006 | 01.07.2007 | direktør |
Flemming Bo Pelby | 23.01.2006 | 14.09.2006 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.01.2006 | 23.01.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Grosser | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tine Sommer | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Laursen | 31.01.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Vladimir Buur Bremholm Høet Jakobsen | 30.09.2022 | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Olsson | 31.01.2022 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Hoffensetz Andresen | 25.05.2020 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Philipp Anton Braschel | 25.05.2020 | 31.01.2022 | formand |
William Kanta | 20.05.2019 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Smergel-Krog | 20.05.2019 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Maqboolali Mohamed | 20.05.2019 | 25.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Ulf Robert Nicander | 24.10.2017 | 20.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Knut Pousette | 24.10.2017 | 20.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brag | 11.10.2013 | 20.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Eriksen | 11.10.2013 | 20.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Erik Larsen | 14.10.2010 | 11.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Rasmussen | 28.10.2009 | 11.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gregersen | 28.10.2009 | 14.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Strandgaard | 29.10.2008 | 28.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Frisch | 14.09.2006 | 20.05.2019 | formand |
Kim Holten | 14.09.2006 | 28.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Pedersen Rise | 23.01.2006 | 29.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Tuxøe | 23.01.2006 | 14.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jens Knudsen | 23.01.2006 | 14.09.2006 | formand |
Victor Christoffersen | 01.01.2006 | 23.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.01.2006 | 23.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Helen Mimi Janniche | 01.01.2006 | 23.01.2006 | bestyrelsesmedlem |