Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristrupvej 168, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Bestyrelse: Lars-Jørgen Skipper (formand) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Direktion: Peter Eriksen (direktion) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-09 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Legale ejere: LJS HOLDING DJURSLAND ApS, PLAM ApS, KEP FINANS ApS, HESSELØ HOLDING ApS, MS FÆRCH ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Navne: TGR LEASING A/S (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Reelle ejere: Lars-Jørgen Skipper, Peter Eriksen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Stiftere: TM-KKT ApS, PLAM ApS, LJS HOLDING DJURSLAND ApS, KEP FINANS ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 tilføjes Reelle ejere: Lars-Jørgen Skipper, Peter Eriksen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-18 tilføjes Bestyrelse: Lars Hesselø (bestyrelse) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2014-11-18 fjernes Bestyrelse: Tom Hjorth Honoré (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Legale ejere: LJS HOLDING DJURSLAND ApS, PLAM ApS, KEP FINANS ApS, HESSELØ HOLDING ApS, MS FÆRCH ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2013-09-13 tilføjes Bestyrelse: Martin Munk Færch (bestyrelse) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2013-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2013-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2013-06-20 tilføjes Vedtægter: 2013-06-20 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristrupvej 168, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristrupvej 168, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristrupvej 168, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-09 tilføjes Bestyrelse: Tom Hjorth Honoré (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-09 tilføjes Direktion: Peter Eriksen (direktion) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-09 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2006-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Navne: TGR LEASING A/S (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-09 tilføjes Stiftere: TM-KKT ApS, PLAM ApS, LJS HOLDING DJURSLAND ApS, KEP FINANS ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)