Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Ege Strandpark 33, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Bestyrelse: Michael Reeslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Direktion: Flemming Reeslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Kontaktoplysninger: fr@reeslev.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Navne: SKAGEN STRAND INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Stiftere: REESLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-05 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: fr@reeslev.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Ege Strandpark 33, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2006-05-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-05-05)
Den 2006-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-05-05)
Den 2006-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuldenvej 71, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, kommercialisere og drive et ejendomsprojekt på ejendommen matr.nr. 6 ah, Skagen Markjorder, Hulsig, 9900 Skagen og - om nødvendigt - tilstødende jorder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Vedtægter: 2006-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 tilføjes Bestyrelse: Ida Stamp Reeslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Bestyrelse: Frede Bech Gaardlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Bestyrelse: Frede Bech Gaardlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuldenvej 71, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 tilføjes Direktion: Flemming Reeslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2006-05-05)
Den 2006-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Navne: SKAGEN STRAND INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Stiftere: REESLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)