Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Niels Kresten Skals | 12.01.2006 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Niels Kresten Skals | 12.01.2006 | 13.02.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HYLKEDAL ØST HOLDING ApS (CVR 34054991) | NORMAL | 21.02.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HYLKEDAL ØST HOLDING ApS (CVR 34054991) | 21.11.2011 | 20.02.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Niels Kresten Skals | 12.01.2006 | 21.02.2017 | 66,67-89,99% | 66,67 % |