Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-02-03 fjernes Binavne: TØNDER KARTOFLER AGRO A/S, TØNDER KARTOFFELCENTRAL A/S, TK ANLÆG A/S, NØRREGÅRDSVEJS KARTOFLER A/S, NYMOSE KARTOFLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 1, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-30 fjernes Bestyrelse: Bent Eskildsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Direktion: Klaus Theodor Rehse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-30 fjernes Navne: TØNDER KARTOFLER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Revisor: Anton Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Stiftere: PS HOLDING, ABILD ApS, KR HOLDING, TØNDER ApS, HV HOLDING, TØNDER ApS, BE HOLDING, HØJER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-05-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-20 fjernes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 1, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølstedvej 7, 6270 Tønder (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2006-01-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive jordbrug i driftsfællesskab efter lov om landbrugsejendomme § 26, stk. 2 samt at udføre anlægsarbejder og diverse serviceydelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Vedtægter: 2007-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Binavne: SØLSTED KARTOFFELCENTRAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Bestyrelse: Henriette Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølstedvej 7, 6270 Tønder (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølstedvej 7, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølstedvej 7, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Bestyrelse: Henriette Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Binavne: SØLSTED KARTOFFELCENTRAL A/S, TØNDER KARTOFLER AGRO A/S, TØNDER KARTOFFELCENTRAL A/S, TK ANLÆG A/S, NØRREGÅRDSVEJS KARTOFLER A/S, NYMOSE KARTOFLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Direktion: Klaus Theodor Rehse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2006-01-27)
Den 2006-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Navne: TØNDER KARTOFLER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Revisor: Anton Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Stiftere: PS HOLDING, ABILD ApS, KR HOLDING, TØNDER ApS, HV HOLDING, TØNDER ApS, BE HOLDING, HØJER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)