Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 92, 9830 Tårs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2006, TÅRS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Stiftere: A/S HARALD THOMSEN.TÅRS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Direktion: Ole Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-03-06)
Den 2007-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 tilføjes Direktion: Ole Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-16 fjernes Direktion: Ole Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 92, 9830 Tårs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 92, 9830 Tårs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 92, 9830 Tårs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Ole Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel, investering og handel med værdipapirer og valuta, eje og udleje fast ejendom eller anden dermed, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-03-06)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2006, TÅRS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: A/S HARALD THOMSEN.TÅRS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Vedtægter: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)