Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Gustaf Höskuldsson | 28.09.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Rosenkvist Fenger | 19.09.2008 | 28.09.2021 | adm. dir |
Thomas Kyhn | 06.02.2006 | 18.09.2008 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2006 | 06.02.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Eyal Steinitz | 07.12.2022 | formand |
Jens Villads Bjerregaard Thomsen | 30.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Frentz | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Dige Knudsen | 01.11.2018 | 07.12.2022 | formand |
Lars Rosenkvist Fenger | 09.12.2015 | 07.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Knud Verner Lauridsen | 06.02.2006 | 18.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Frentz | 06.02.2006 | 31.10.2018 | formand |
Reiner Sassmann | 06.02.2006 | 02.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Joachim Stöcker | 06.02.2006 | 02.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kyhn | 06.02.2006 | 18.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2006 | 06.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lone Annette Saul Stakemann | 01.01.2006 | 06.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Herman Melchior | 01.01.2006 | 06.02.2006 | formand |