Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2005-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S VIDEBÆK 2001. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2011-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET VIDEBÆK 2001 ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mindet 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2014-08-15 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Legale ejere: HOLLENSEN ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Reelle ejere: Svend Hollensen (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Legale ejere: KOMPLEMENTARSELSKABET VIDEBÆK 2001 ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2011-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kannikegade 18, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-10-21)
Den 2009-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kannikegade 18, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-10-21)
Den 2009-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-04-08)
Den 2008-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-04-08)
Den 2008-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 55, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-02-13)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 55, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2007-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 5, 6920 Videbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Videbæk 2001, CVR-nr. 26026865, samt at være forretningsfører, herunder varetage selskabs- og ejendomsadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to (2) direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Vedtægter: 2007-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 5, 6920 Videbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 5, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-29 tilføjes Direktion: Niels Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-29 fjernes Direktion: Arne Dørr Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 5, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 tilføjes Direktion: Arne Dørr Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-02-13)
Den 2005-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Legale ejere: Niels Olsen, Michael Tokeskov Mikkelsen, Børge Pedersen, Jesper Tangbjerg (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2005-12-21 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET VIDEBÆK 2001 ApS (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2005-12-21 tilføjes Reelle ejere: Niels Olsen, Michael Tokeskov Mikkelsen, Børge Pedersen, Jesper Tangbjerg (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2005-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-21 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Stiftere: Svend Hollensen, Niels Olsen, Michael Tokeskov Mikkelsen, Jesper Tangbjerg, Børge Pedersen, Arne Dørr Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)