Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-05 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-05 fjernes Navne: SKIVE KVÆGTORV A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Færøvej 5, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 fjernes Bestyrelse: Hans Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 fjernes Direktion: Mona Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-12 tilføjes Bestyrelse: Henning Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 fjernes Bestyrelse: Anders Midtiby Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-18 tilføjes Direktion: Mona Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-18 fjernes Direktion: Kaj Erling Østerby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-08 tilføjes Bestyrelse: Esper Nørremark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 fjernes Bestyrelse: Benny Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-06 tilføjes Bestyrelse: Benny Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 fjernes Bestyrelse: Esper Nørremark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Elgaard Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-09 tilføjes Bestyrelse: Dion Gunvard Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Midtiby Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Bestyrelse: Bent Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Direktion: Kaj Erling Østerby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 fjernes Direktion: Vagn Christian Thomsen Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-21 fjernes Bestyrelse: Aage Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 fjernes Bestyrelse: Niels Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-11 fjernes Bestyrelse: Knud Stengaard Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 fjernes Bestyrelse: Jens Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilvejebringe egnede lokaler til drift af kreaturmarked, handel med husdyr og anden virksomhed i forbindelse hermed - herunder i muligt omfang udlejning af lejede lokaler til andre formål, samt at foretage kapitalanlæg i forbindelse med disse virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 tilføjes Vedtægter: 1990-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-26 fjernes Bestyrelse: Esper Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 508.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færøvej 5, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-09-10 tilføjes Bestyrelse: Esper Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-09-10 tilføjes Direktion: Vagn Christian Thomsen Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-09-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-09-10 tilføjes Navne: SKIVE KVÆGTORV A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-09-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-09-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-09-10 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)