Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-26 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-26 fjernes Direktion: Søren Sloth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-26 fjernes Kontaktoplysninger: ssn@a4law.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-26 fjernes Navne: CEDIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 fjernes Stiftere: Søren Sloth, Martin Holm Land, CTF HOLDING ApS, BLACKSTONE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-19 fjernes Binavne: CEDIA EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og besiddelse af ejerandele i datterselskaber, andre virksomheder og fast ejendom, leje og udlejning af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Vedtægter: 2009-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-02-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-02-22)
Den 2007-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 67, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 67, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-06 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-02-22)
Den 2006-01-06 tilføjes Binavne: CEDIA EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Direktion: Søren Sloth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-02-22)
Den 2006-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ssn@a4law.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-06 tilføjes Navne: CEDIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Stiftere: Søren Sloth, Martin Holm Land, CTF HOLDING ApS, BLACKSTONE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)