Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-31 fjernes Bestyrelse: Charlotte Schou Legarth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Direktion: Pierre Legarth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-31 fjernes Navne: PIERRE.DK SILKEBORG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-31 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Stiftere: Pierre Legarth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2006-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-05 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Schou Legarth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Direktion: Pierre Legarth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt anden ifølge bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Navne: PIERRE.DK SILKEBORG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-05 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Stiftere: Pierre Legarth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Vedtægter: 2006-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)