Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søparken 60, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-23 fjernes Bestyrelse: Lars Fredskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Direktion: Carsten Heise (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-23 fjernes Navne: 3 H & F EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Stiftere: Lars Fredskov, Johnny Pauli Horsebøg, Carsten Heise, Anders Højland Høyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søparken 60, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Fredskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Direktion: Carsten Heise (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 132.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Navne: 3 H & F EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Stiftere: Lars Fredskov, Johnny Pauli Horsebøg, Carsten Heise, Anders Højland Høyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. Selskabets køb eller salg af fast ejendom kræver dog mindst 3 bestyrelsesmedlemmers underskrift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Vedtægter: 2005-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)