Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Helledivej 15, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-29 fjernes Kontaktoplysninger: pbj-gronvang@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-29 fjernes Navne: GRØNVANG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Stiftere: GRØNVANG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-03 fjernes Direktion: Per Bjarne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2006-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: pbj-gronvang@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Helledivej 15, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Direktion: Per Bjarne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive import & eksport samt tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Navne: GRØNVANG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Stiftere: GRØNVANG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Vedtægter: 2005-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)