Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Harald Boye Juul | 01.02.2013 | 19.10.2015 | direktion |
Egon Ehmsen | 09.06.2010 | 19.10.2015 | direktion |
Ejnar Christian Christensen | 09.06.2010 | 19.10.2015 | direktion |
Lars Hemming Jørgensen | 09.06.2010 | 19.10.2015 | direktion |
Harald Boye Juul | 09.06.2010 | 24.01.2012 | direktion |
Inge Haahr Jensen | 22.12.2005 | 19.10.2015 | direktion |