Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Navne | Tegningsregel | Binavne | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreskovvang 60, 3500 Værløse (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 112, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er: at drive handel og service samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-15 tilføjes Vedtægter: 2015-06-15 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 112, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 14, 2. th., 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-05-14)
Den 2014-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: keli@logicminds.dk (offentliggjort 2014-05-14)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-30 fjernes Revisor: Sten Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 14, 2. th., 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-05-14)
Den 2011-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 83, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-03-04)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er: At være holdingselskab for en række investeringsselskaber i Professionel Børneopsparing Holding ApS samt at drive konsulentvirksomhed indenfor salgstræning og strategiudvikling, teambuilding og events samt efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-05-24 tilføjes Navne: LOGIC MINDS ApS (offentliggjort 2011-05-27)
Den 2011-05-23 fjernes Navne: PROFESSIONEL BØRNEOPSPARING HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-02)
Den 2011-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Vedtægter: 2011-05-24 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-05-24 fjernes Binavne: LOGIC MINDS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 83, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-03-04)
Den 2011-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 14, 2. th., 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2011-02-28 tilføjes Navne: PROFESSIONEL BØRNEOPSPARING HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-02)
Den 2011-02-27 fjernes Navne: LOGIC MINDS ApS (offentliggjort 2006-05-29)
Den 2011-02-28 fjernes Binavne: PROFESSIONEL BØRNEOPSPARING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 14, 2. th., 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2010-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 17, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2010-05-04 fjernes Binavne: EUROPHONER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 17, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 1, 2820 Gentofte (offentliggjort 2008-09-17)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 1, 2820 Gentofte (offentliggjort 2008-09-17)
Den 2008-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 14, 2. th., 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-05-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Revisor: Sten Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Revisor: Revisor Karl Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2006-05-29 tilføjes Navne: LOGIC MINDS ApS (offentliggjort 2006-05-29)
Den 2006-05-28 fjernes Navne: LINDSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-05-22)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 14, 2. th., 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Binavne: EUROPHONER ApS, PROFESSIONEL BØRNEOPSPARING ApS, LOGIC MINDS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Kenneth Lindskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Kenneth Lindskov (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: LINDSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Lindskov (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: Revisor Karl Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: Kenneth Lindskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)